Portaria 495/2023 |
---|
Vigente |
19/07/2023 |
Exonera Fabiana Marques de Jesus, do cargo de Fiscal Sanitário. |
|
Portaria 494/2023 |
---|
Vigente |
18/07/2023 |
Concede aposentadoria a Rosângela Raddi P. Forestiero. |
|
Portaria 491/2023 |
---|
Vigente |
14/07/2023 |
Concede Licença Maternidade a Elen Scocca R. Cruz. |
|
Portaria 490/2023 |
---|
Vigente |
14/07/2023 |
Efetiva servidora aprovada em avaliação individual. |
|
Portaria 490/2023 |
---|
Vigente |
14/07/2023 |
Efetiva servidora aprovada em avaliação individual. |
|
Portaria 489/2023 |
---|
Vigente |
14/07/2023 |
Exonera Andrea Olimpio Silva Silva, do cargo de Merendeiro. |
|
Portaria 479/2023 |
---|
Vigente |
13/07/2023 |
Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família. |
|
Portaria 478/2023 |
---|
Vigente |
14/07/2023 |
Nomeia Rita Cassia Lourenço, para o cargo de Assessor do Depto de Recursos Humanos. |
|
Portaria 476/2023 |
---|
Vigente |
14/07/2023 |
Efetiva servidores aprovadas em Estágio Probatório. |
|
Portaria 466/2023 |
---|
Vigente |
11/07/2023 |
Insere artigo a Portaria da Comissão Especial de Concurso. |
|
Portaria 465/2023 |
---|
Vigente |
10/07/2023 |
Concede Aposentadoria a Daise de Oliveira Campos Barduzzi. |
|
Portaria 464/2023 |
---|
Vigente |
10/07/2023 |
Nomeia o Conselho Municipal de Educação. |
|
Portaria 463/2023 |
---|
Vigente |
07/07/2023 |
Concede Licença Prêmio a Solange Pereira de Souza. |
|
Portaria 459/2023 |
---|
Vigente |
06/07/2023 |
Nomeia Deniele Bento Nieto, para o cargo de Professor. |
|
Portaria 457/2023 |
---|
Vigente |
06/07/2023 |
Nomeia Edilene Tarozo de Souza, para o cargo de Professor. |
|
Portaria 456/2023 |
---|
Vigente |
11/07/2023 |
Altera a Portaria do Conselho Municipal de Saúde de Astorga. |
|
Portaria 455/2023 |
---|
Vigente |
04/07/2023 |
Exonera Ana Beatriz A. Lino Schavarski, do cargo de Educador Infantil. |
|
Portaria 454/2023 |
---|
Vigente |
03/07/2023 |
Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família. |
|
Portaria 450/2023 |
---|
Vigente |
04/07/2023 |
Concede autorização de uso a Sociedade Rural de Astorga. |
|
Portaria 449/2023 |
---|
Vigente |
04/07/2023 |
Concede Promoção Funcional Horizontal. |
|
Portaria 448/2023 |
---|
Vigente |
26/06/2023 |
Nomeia Mateus de Sá Lães, para a função de Merendeiro - PSS. |
|
Portaria 447/2023 |
---|
Vigente |
26/06/2023 |
Autoriza a conversão de Licença Prêmio em pecúnia, para pagar IPTU. |
|
Portaria 446/2023 |
---|
Vigente |
26/06/2023 |
Autoriza a conversão de Licença Prêmio em pecúnia, para pagar IPTU. |
|
Portaria 441/2023 |
---|
Vigente |
18/04/2024 |
Nomeia Saulo Henrique de Souza Santos, Gestor Distrital de Içara. |
|
Portaria 432/2023 |
---|
Vigente |
23/06/2023 |
Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família. |
|
Portaria 431/2023 |
---|
Vigente |
22/06/2023 |
Nomeia Lucas Gabriel Neves Rocha, para o cargo de Assessor do Departamento Financeiro. |
|
Portaria 430/2023 |
---|
Vigente |
22/06/2023 |
Designa Vanilton Pires, para Setor de Apoio a Veículos. |
|
Portaria 429/2023 |
---|
Vigente |
21/06/2023 |
Designa Izabella Victória S. da Silva, para função no Depto de Saúde. |
|
Portaria 428/2023 |
---|
Vigente |
21/06/2023 |
Designa Juliana Domingos Rodrigues, para função no Depto de Obras. |
|
Portaria 427/2023 |
---|
Vigente |
21/06/2023 |
Delega poderes a Emerson Fábio Pelosi. |
|
Portaria 426/2023 |
---|
Vigente |
21/06/2023 |
Nomeia Fausto Roberto Marchetto, para a função de Zelador. |
|
Portaria 424/2023 |
---|
Vigente |
21/06/2023 |
Nomeia Jéssica de Souza Papa, para o cargo de Professor. |
|
Portaria 423/2023 |
---|
Vigente |
21/06/2023 |
Concede aposentadoria a Matilde Parente de Souza. |
|
Portaria 422/2023 |
---|
Vigente |
21/06/2023 |
Retifica a Portaria nº 445/2021. |
|
Portaria 421/2023 |
---|
Vigente |
19/06/2023 |
Nomeia Joisy Aparecida M. de Miranda, para o cargo de Diretor do Departamento de Saúde. |
|
Portaria 420/2023 |
---|
Vigente |
19/06/2023 |
Nomeia Thamires Juliana Naves, para o cargo de Assessor de Comunicação. |
|
Portaria 419/2023 |
---|
Vigente |
19/06/2023 |
Nomeia Leonardo Gazzoni, para o cargo de Assessor do Departamento de Serviços Públicos. |
|
Portaria 418/2023 |
---|
Vigente |
19/06/2023 |
Nomeia José Carlos Ballarotti, para o cargo de Diretor de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos. |
|
Portaria 417/2023 |
---|
Vigente |
19/06/2023 |
Nomeia Rhamon Augusto de Siqueira, como Diretor do Departamento de Recursos Humanos. |
|
Portaria 416/2023 |
---|
Vigente |
19/06/2023 |
Nomeia Rodrigo Silva de Miranda, para o cargo de Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. |
|
Em conformidade com a Lei Nº 9.504/97, os perfis da Prefeitura de Astorga nas redes sociais e a publicação de notícias no site institucional estarão desativados a partir de 05 de julho de 2024.
Durante o período eleitoral, informações de utilidade pública e de urgência ficarão disponíveis no presente endereço.
Os canais da Prefeitura no Facebook e Instagram retornam à normalidade em 07 de outubro de 2024.